OVEJERO CAMARA JESUS
Informe ejecutivo de OVEJERO CAMARA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OVEJERO CAMARA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LATIN AMERICA INVEST SPAIN SL | Administrador Solidario | 14/02/2017 | 17/10/2017 |
LATIN AMERICA INVEST SPAIN SL | Socio Unico | 07/08/2015 | 13/03/2017 |
LATIN AMERICA INVEST SPAIN SL | Administrador Unico | 07/08/2015 | 14/02/2017 |
VINCULACIONES DE OVEJERO CAMARA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OVEJERO CAMARA JESUS
Empresa: LATIN AMERICA INVEST SPAIN SL
Administrador Solidario
- Ovejero Camara Jesus
- Valenzuela Mayer Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33720 , F 165, S 8, H M 607013, I/A 5 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Empresa: LATIN AMERICAN INVEST SPAIN SL
Administrador Solidario
- Ovejero Camara Jesus
- Valenzuela Mayer Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33720 , F 163, S 8, H M 607013, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Empresa: LATIN AMERICAN INVEST SPAIN SL
Administrador Unico
- Ovejero Camara Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33720 , F 163, S 8, H M 607013, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Empresa: LATIN AMERICAN INVEST SPAIN SL
Administrador Unico
- Ovejero Camara Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33720 , F 160, S 8, H M 607013, I/A 1 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-28
Empresa: LATIN AMERICAN INVEST SPAIN SL
Socio Único
- Ovejero Camara Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33720 , F 160, S 8, H M 607013, I/A 1 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-28
Información de OVEJERO CAMARA JESUS
Mostramos los datos de OVEJERO CAMARA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OVEJERO CAMARA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos