OUTEIRO VARELA JULIO EMILIO
Informe ejecutivo de OUTEIRO VARELA JULIO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OUTEIRO VARELA JULIO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATICOS DEL MIÑO SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2022 | |
TASERVAL SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2019 | |
NERIA TRONIC SL | Administrador Unico | 31/10/2012 | |
NUEVA CUATRO CAMINOS SL | Administrador Mancomunado | 19/01/2012 |
VINCULACIONES DE OUTEIRO VARELA JULIO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OUTEIRO VARELA JULIO EMILIO
Empresa: AUTOMATICOS DEL MIÑO SL
Administrador Mancomunado
- Otero Mourelle Pedro Francisco
- Outeiro Varela Julio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 222, S 8, H LU 20981, I/A 2 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-27
Empresa: TASERVAL SL
Administrador Mancomunado
- Otero Mourelle Pedro Francisco
- Outeiro Varela Julio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 131, S 8, H C 12420, I/A 5 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-15
Empresa: AUTOMATICOS DEL MIÑO SL
Administrador Mancomunado
- Otero Mourelle Pedro Francisco
- Outeiro Varela Julio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 177, S 8, H OR 1137, I/A 10 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-32
Empresa: TASERVAL SL
Administrador Mancomunado
- Otero Mourelle Pedro Francisco
- Outeiro Varela Julio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1549 , F 131, S 8, H C 12420, I/A 4 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-15
Empresa: NERIA TRONIC SL
Administrador Unico
- Outeiro Varela Julio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 186, S 8, H C 47787, I/A 2 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-15
Empresa: NERIA TRONIC SL
Administrador Mancomunado
- Outeiro Varela Julio Emilio
- Vaamonde Espasandin Paulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 186, S 8, H C 47787, I/A 2 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-15
Empresa: GASOLINERA 4 CAMINOS SA
Administrador Mancomunado
- Otero Mourelle Pedro Francisco
- Otero Varela Jose Enrique
- Outeiro Varela Julio Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 191, S 8, H C 997, I/A 7 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-15
Empresa: NERIA TRONIC SL
Administrador Mancomunado
- Outeiro Varela Julio Emilio
- Vaamonde Espasandin Paulo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 184, S 8, H C 47787, I/A 1 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-15
Información de OUTEIRO VARELA JULIO EMILIO
Mostramos los datos de OUTEIRO VARELA JULIO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OUTEIRO VARELA JULIO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos