OTIN SANTOLARIA FERNANDO
Informe ejecutivo de OTIN SANTOLARIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OTIN SANTOLARIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAIFERSA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | Socio Unico | 24/12/2018 | |
MAIFERSA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 24/12/2018 |
VINCULACIONES DE OTIN SANTOLARIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTIN SANTOLARIA FERNANDO
Empresa: GAO SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Abadias Ullod Nico-lorenzo
- Grañon Villellas Ismael
- Otin Santolaria Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 41, S 8, H HU 10264, I/A 2 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-22
Empresa: MAIFERSA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Otin Santolaria Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 133, S 8, H HU 9630, I/A 3 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-22
Empresa: MAIFERSA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL
Socio Único
- Otin Santolaria Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 133, S 8, H HU 9630, I/A 3 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-22
Empresa: GAO SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Abadias Ullod Nico-lorenzo
- Grañon Villellas Ismael
- Otin Santolaria Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 568 , F 40, S 8, H HU 10264, I/A 1 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-22
Información de OTIN SANTOLARIA FERNANDO
Mostramos los datos de OTIN SANTOLARIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTIN SANTOLARIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos