OTERO ROMERO RAFAEL PEDRO
Informe ejecutivo de OTERO ROMERO RAFAEL PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE OTERO ROMERO RAFAEL PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS REGIO SANTANDER SL | Administrador Unico | 27/08/2019 | |
ROSEBAY INDUSTRIES SL | Administrador Unico | 24/07/2019 | |
ILUSIA ARTIFICIAL INTELLIGENCE SL | Administrador Unico | 24/10/2018 | |
NERIUM TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 13/06/2017 | |
ADELFA INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2016 | |
NERIUM CAPITAL SL | Administrador Unico | 24/11/2014 | |
ADELFA INVERSIONES SL | Apoderado | 19/09/2013 | |
MGA INFRAESTRUCTURAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 06/05/2010 | |
MGA INFRAESTRUCTURAS SL | Consejero | 06/05/2010 |
VINCULACIONES DE OTERO ROMERO RAFAEL PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERO ROMERO RAFAEL PEDRO
Administrador Solidario
- Otero Romero Rafael Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1722 , F 32, S 8, H TO 43610, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-45
Empresa: ARIDOS RECICLADOS DEL SUR SL
Consejero
- Otero Romero Rafael Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 21, S 8, H CA 19433, I/A 17 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-11
Empresa: BAHIA SAN KRISTOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Muñoz Herrera Miqueas
- Muñoz Herrera Neftali
- Otero Romero Rafael Pedro
- Paradas Torralvo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 73, S 8, H CA 14419, I/A 27 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-11
Empresa: SOLAR RESOURCE ASSISTANCE SL
Administrador Solidario
- Otero Romero Rafael Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31788 , F 13, S 8, H M 571997, I/A 4 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-28
Empresa: INDUSTRIAS REGIO SANTANDER SL
Administrador Unico
- Otero Romero Rafael Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39538 , F 160, S 8, H M 701899, I/A 1 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Administrador Solidario
- Otero Romero Rafael Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2143 , F 110, S 8, H CA 47441, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-160-11
Empresa: ROSEBAY INDUSTRIES SL
Administrador Unico
- Otero Romero Rafael Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39481 , F 40, S 8, H M 700942, I/A 1 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Empresa: MUNROD STYLE & HOUSES SA
Administrador Solidario
- Otero Romero Rafael Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33560 , F 182, S 8, H M 604040, I/A 4 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Administrador Solidario
- Otero Romero Rafael Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3568 , F 216, S 8, H AS 35916, I/A 14 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-33
Empresa: GADEALIA SL
Administrador Unico
- Otero Romero Rafael Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 21, S 8, H CA 33122, I/A 3 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-11
VER MAS ACTOS
Información de OTERO ROMERO RAFAEL PEDRO
Mostramos los datos de OTERO ROMERO RAFAEL PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERO ROMERO RAFAEL PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos