OTERO MENDIARA MARCOS
Informe ejecutivo de OTERO MENDIARA MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OTERO MENDIARA MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAPSOLO BROS SL | Apoderado | 16/12/2020 | |
EL PAN DE ALIYAH SL | Apoderado | 10/02/2020 | |
MAXIMO EXPONENTE SL | Apoderado | 11/01/2018 |
VINCULACIONES DE OTERO MENDIARA MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERO MENDIARA MARCOS
Empresa: RAPSOLO BROS SL
Apoderado
- Otero Mendiara Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 163, S 8, H Z 53564, I/A 2 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-50
Empresa: EL PAN DE ALIYAH SL
Apoderado
- Otero Mendiara Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4436 , F 159, S 8, H Z 66267, I/A 2 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-50
Empresa: MAXIMO EXPONENTE SL
Apoderado
- Otero Mendiara Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3890 , F 16, S 8, H Z 52795, I/A 2 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-50
Información de OTERO MENDIARA MARCOS
Mostramos los datos de OTERO MENDIARA MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERO MENDIARA MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos