OTERO MASID KARINA
Informe ejecutivo de OTERO MASID KARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OTERO MASID KARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORUS BIO EUROPE SL | Representante | 12/09/2024 | |
KATCH CAPITAL SL | Administrador Solidario | 09/09/2024 | |
SYNGEN IBERICA SL | Administrador Unico | 03/09/2024 | |
KATCH DEVELOPMENT SL | Administrador Solidario | 02/09/2024 | |
KATCH DEVELOPMENT P1 SL | Administrador Solidario | 23/08/2024 | |
BG CORPORATE SERVICES (SPAIN) SL | Apoderado | 16/08/2024 | |
DARIA MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 11/07/2024 | |
INVERLIS 2 SL | Apoderado | 27/06/2024 | |
PERSEPOLIS INVESTMENTS 1 SA | Apoderado | 25/06/2024 | |
HARPENDOWN SL | Apoderado | 09/06/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE OTERO MASID KARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERO MASID KARINA
Empresa: HORUS BIO EUROPE SL
Representante
- Otero Masid Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 751884, I/A 5 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: KATCH CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Otero Masid Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 787168, I/A 4 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: SYNGEN IBERICA SL
Administrador Unico
- Otero Masid Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 742701, I/A 3 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: KATCH DEVELOPMENT SL
Administrador Solidario
- Otero Masid Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 797157, I/A 3 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-28
Empresa: KATCH DEVELOPMENT P1 SL
Administrador Solidario
- Otero Masid Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 808327, I/A 3 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: BG CORPORATE SERVICES (SPAIN) SL
Apoderado
- Otero Masid Karina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 777094, I/A 6 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: DARIA MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Otero Masid Karina
- Tsutsumi Oña Norma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 443347, I/A 11 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: INVERLIS 2 SL
Apoderado
- Otero Masid Karina
- Tsutsumi Oña Norma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 789091, I/A 9 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: PERSEPOLIS INVESTMENTS 1 SA
Apoderado
- Otero Masid Karina
- Tsutsumi Oña Norma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 586944, I/A 34 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: JONESTOWN SL
Apoderado
- Otero Masid Karina
- Tsutsumi Oña Norma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 770419, I/A 9 (08/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
VER MAS ACTOS
Información de OTERO MASID KARINA
Mostramos los datos de OTERO MASID KARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERO MASID KARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos