OTERO LOPEZ CARMEN
Informe ejecutivo de OTERO LOPEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OTERO LOPEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTALJOC SL | Administrador Unico | 12/06/2024 | |
SECRETOS DEL NORTE SL | Administrador Unico | 15/05/2017 | 10/08/2020 |
RESIDENCIA GERIATRICA CALELLA MAR I SOL SL | Apoderado | 17/03/2011 | 30/03/2011 |
VINCULACIONES DE OTERO LOPEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERO LOPEZ CARMEN
Empresa: MAQUINAS RECREATIVAS OTERO SL
Administrador Unico
- Otero Lopez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 179796, I/A 5 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-08
Empresa: SECRETOS DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Otero Lopez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 22, S 8, H LU 18865, I/A 2 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-27
Empresa: SECRETOS DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Otero Lopez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 21, S 8, H LU 18865, I/A 1 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-27
Apoderado
- Otero Lopez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30541 , F 185, S 8, H B 173683, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-08
Apoderado
- Otero Lopez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30541 , F 184, S 8, H B 173683, I/A 4 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-08
Información de OTERO LOPEZ CARMEN
Mostramos los datos de OTERO LOPEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERO LOPEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos