OTERO LEIRO DIANA
Informe ejecutivo de OTERO LEIRO DIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 7
VINCULACIONES DE OTERO LEIRO DIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERO LEIRO DIANA
Empresa: DIOLE AROUSA SL
Liquidador
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 67213, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-36
Empresa: DIOLE AROUSA SL
Administrador Unico
- Otero Leiro Diana
Liquidador
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 67213, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-36
Empresa: DIOLE AROUSA SL
Administrador Unico
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4334, L 4334, F 40, S 8, H PO 67213, I/A 1 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-36
Empresa: DIOLE AROUSA SL
Socio Único
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4334, L 4334, F 40, S 8, H PO 67213, I/A 1 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-36
Empresa: VIVEROS DE MOLUSCOS MITILIDAE SL
Administrador Unico
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241, L 4241, F 31, S 8, H PO 63670, I/A 4 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-36
Empresa: BATEILLA SL
Nuevo Socio Único
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4229, L 4229, F 41, S 8, H PO 63188, I/A 4 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-36
Empresa: CABIPRO GALICIA SL
Administrador Unico
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523, L 2523, F 205, S 8, H PO 26649, I/A 8 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-36
Empresa: PREDIOS VIGO SA
Administrador Unico
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385, L 2385, F 169, S 8, H PO 24568, I/A 7 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-36
Empresa: BATEILLA SL
Administrador Unico
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4229, L 4229, F 40, S 8, H PO 63188, I/A 3 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-36
Empresa: VIVEROS DE MOLUSCOS MITILIDAE SL
Administrador Unico
- Otero Leiro Diana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241, L 4241, F 30, S 8, H PO 63670, I/A 2 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-36
VER MAS ACTOS
Información de OTERO LEIRO DIANA
Mostramos los datos de OTERO LEIRO DIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERO LEIRO DIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos