OTERO ALVARADO CARLOS GERARDO
Informe ejecutivo de OTERO ALVARADO CARLOS GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OTERO ALVARADO CARLOS GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TROPIKITA GOLDEN SL | Apoderado Solidario | 07/01/2021 |
VINCULACIONES DE OTERO ALVARADO CARLOS GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERO ALVARADO CARLOS GERARDO
Empresa: TROPIKITA GOLDEN SL
Apoderado Solidario
- Otero Alvarado Carlos Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 137, S 8, H B 460252, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Empresa: TROPIKITA GOLDEN SL
Administrador Unico
- Otero Alvarado Carlos Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 137, S 8, H B 460252, I/A 2 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-08
Empresa: TROPIKITA GOLDEN SL
Administrador Unico
- Otero Alvarado Carlos Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 136, S 8, H B 460252, I/A 1 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-08
Información de OTERO ALVARADO CARLOS GERARDO
Mostramos los datos de OTERO ALVARADO CARLOS GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERO ALVARADO CARLOS GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos