OTER ROMAN INES CRISTINA
Informe ejecutivo de OTER ROMAN INES CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OTER ROMAN INES CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLIGONO 21 SA | Administrador Mancomunado | 01/03/2024 | |
OLMEDA DE LAS FUENTES INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 22/04/2013 | |
AGROLMEDA SL | Administrador Solidario | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE OTER ROMAN INES CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTER ROMAN INES CRISTINA
Empresa: POLIGONO 21 SA
Administrador Mancomunado
- Oter Roman Ines Cristina
- Oter Roman Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660 , F 126, S 8, H M 76616, I/A 18 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Empresa: POLIGONO 21 SA
Administrador Solidario
- Oter Roman Ines Cristina
- Oter Roman Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660 , F 125, S 8, H M 76616, I/A 16 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: POLIGONO 21 SA
Administrador Solidario
- Oter Roman Ines Cristina
- Oter Roman Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660 , F 125, S 8, H M 76616, I/A 15 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Empresa: POLIGONO 21 SA
Administrador Mancomunado
- Oter Roman Ines Cristina
- Oter Roman Jose Javier
- Oter Roman Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660 , F 125, S 8, H M 76616, I/A 15 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Empresa: OLMEDA DE LAS FUENTES INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Oter Roman Ines Cristina
- Oter Roman Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20910 , F 215, S 8, H M 305753, I/A 7 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Empresa: OLMEDA DE LAS FUENTES INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Oter Roman Ines Cristina
- Oter Roman Jose Javier
- Oter Roman Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20910 , F 215, S 8, H M 305753, I/A 7 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Empresa: AGROLMEDA SL
Administrador Solidario
- Oter Roman Ines Cristina
- Oter Roman Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 189, S 8, H M 59705, I/A 10 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: AGROLMEDA SL
Administrador Mancomunado
- Oter Roman Ines Cristina
- Oter Roman Jose Javier
- Oter Roman Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 189, S 8, H M 59705, I/A 10 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: POLIGONO 21 SA
Administrador Mancomunado
- Oter Roman Ines Cristina
- Oter Roman Jose Javier
- Oter Roman Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4660 , F 125, S 8, H M 76616, I/A 14 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28
Información de OTER ROMAN INES CRISTINA
Mostramos los datos de OTER ROMAN INES CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTER ROMAN INES CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos