OTADUY ARRIAGA VIRGINIA
Informe ejecutivo de OTADUY ARRIAGA VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OTADUY ARRIAGA VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOGLASS SOLAR SA | Apoderado Mancomunado | 26/09/2023 | |
RIOGLASS SOLAR SCH SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/08/2023 | |
RIOGLASS SOLAR HOLDING SA | Apoderado Mancomunado | 20/10/2021 |
VINCULACIONES DE OTADUY ARRIAGA VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTADUY ARRIAGA VIRGINIA
Empresa: RIOGLASS SOLAR SA
Apoderado Mancomunado
- Estefan Botero Juan Pablo
- Garcia Conde Noriega Ignacio Maria
- Muro Tellaeche Oscar
- Otaduy Arriaga Virginia
- Salom Borrull Nestor
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 111, S 8, H AS 36815, I/A 40 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-33
Empresa: RIOGLASS SOLAR SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 111, S 8, H AS 36815, I/A 40 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-33
Empresa: RIOGLASS SOLAR SCH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 86, S 8, H SE 76240, I/A 37 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Empresa: RIOGLASS SOLAR SCH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 86, S 8, H SE 76240, I/A 37 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Empresa: RIOGLASS SOLAR II SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 220, S 8, H AS 39377, I/A 29 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-33
Empresa: RIOGLASS SOLAR II SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 220, S 8, H AS 39377, I/A 29 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-33
Empresa: RIOGLASS SOLAR SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 108, S 8, H AS 36815, I/A 38 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-33
Empresa: RIOGLASS SOLAR SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 108, S 8, H AS 36815, I/A 38 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-33
Empresa: RIOGLASS SOLAR SCH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 84, S 8, H SE 76240, I/A 35 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-41
Empresa: RIOGLASS SOLAR II SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 44, S 8, H AS 39377, I/A 26 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-33
VER MAS ACTOS
Información de OTADUY ARRIAGA VIRGINIA
Mostramos los datos de OTADUY ARRIAGA VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTADUY ARRIAGA VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos