OSUNA MARIANO AGUSTIN
Informe ejecutivo de OSUNA MARIANO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OSUNA MARIANO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLDEN COAST MDP SL | Administrador Unico | 19/01/2023 | |
ACADEMY TEAM SL | Administrador Unico | 13/01/2022 |
VINCULACIONES DE OSUNA MARIANO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSUNA MARIANO AGUSTIN
Empresa: GOLDEN COAST MDP SL
Administrador Unico
- Osuna Mariano Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11296, L 8574, F 146, S 8, H V 208459, I/A 1 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-46
Empresa: ACADEMY TEAM SL
Administrador Unico
- Osuna Mariano Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105, L 8383, F 183, S 8, H V 202210, I/A 1 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-46
Empresa: ACADEMY TEAM SL
Socio Único
- Osuna Mariano Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105, L 8383, F 183, S 8, H V 202210, I/A 1 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-46
Información de OSUNA MARIANO AGUSTIN
Mostramos los datos de OSUNA MARIANO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSUNA MARIANO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos