OSTOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de OSTOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OSTOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA OÑATE SL | Administrador Solidario | 12/03/2024 | |
UNION ACEITERA DEL SUR SL | Administrador Solidario | 01/08/2019 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAN PABLO SA | Administrador Solidario | 07/08/2018 |
VINCULACIONES DE OSTOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSTOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: AGRICOLA OÑATE SL
Administrador Solidario
- Ostos Enrile Guillermo
- Ostos Muñoz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6733 , F 149, S 8, H SE122284, I/A 3 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-41
Empresa: AGRICOLA OÑATE SL
Administrador Unico
- Ostos Muñoz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6733 , F 149, S 8, H SE122284, I/A 3 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-41
Empresa: UNION ACEITERA DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Ostos Muñoz Francisco Javier
- Ostos Muñoz Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6183 , F 149, S 8, H SE109277, I/A 4 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-41
Empresa: AGRICOLA OÑATE SL
Administrador Unico
- Ostos Muñoz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6733 , F 147, S 8, H SE122284, I/A 1 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAN PABLO SA
Administrador Solidario
- Ostos Muñoz Francisco Javier
- Ostos Muñoz Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 23, S 8, H SE 19584, I/A 11 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAN PABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Ostos Muñoz Francisco Javier
- Ostos Muñoz Jose Joaquin
Consejero
- Ostos Muñoz Francisco Javier
- Ostos Muñoz Jose Joaquin
- Ostos Muñoz Lorenzo
- Ostos Muñoz Maria Del Valle
- Ostos Muñoz Pedro
Presidente
Secretario
- Ostos Muñoz Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 23, S 8, H SE 19584, I/A 11 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAN PABLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Ostos Muñoz Francisco Javier
- Ostos Muñoz Jose Joaquin
Consejero
- Ostos Muñoz Francisco Javier
- Ostos Muñoz Jose Joaquin
- Ostos Muñoz Lorenzo
- Ostos Muñoz Maria Del Valle
- Ostos Muñoz Pedro
Presidente
Secretario
- Ostos Muñoz Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 21, S 8, H SE 19584, I/A 8 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAN PABLO SA
Consejero
- Muñoz Alarcon Maria Valle
- Ostos Benitez Pedro
- Ostos Muñoz Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Ostos Muñoz Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 21, S 8, H SE 19584, I/A 8 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-41
Empresa: VALE FORMOSO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ostos Benitez Pedro
- Ostos Muñoz Francisco Javier
- Ostos Muñoz Jose Joaquin
- Ostos Muñoz Lorenzo
- Ostos Muñoz Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4009 , F 5, S 8, H SE 59020, I/A 4 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS SAN PABLO SA
Consejero
- Muñoz Alarcon Maria Valle
- Ostos Benitez Pedro
- Ostos Muñoz Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Ostos Muñoz Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193, L 806, F 218, S 8, H SE 19584, I/A 7 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-41
Información de OSTOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de OSTOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSTOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos