OSPINA PIZANO CARMEN
Informe ejecutivo de OSPINA PIZANO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OSPINA PIZANO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2020 |
VINCULACIONES DE OSPINA PIZANO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSPINA PIZANO CARMEN
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beascoa Amat Francisco Santiago
- Cabuti Brull Nuria
- Ciria Forero Carlos
- Illa Mas Miquel
- Ospina Pizano Carmen
- Puig Muñoz Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46660 , F 7, S 8, H B 25042, I/A 206 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beascoa Amat Francisco Santiago
- Ciria Forero Carlos
- Ospina Pizano Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46660 , F 5, S 8, H B 25042, I/A 199 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-08
Empresa: DISTRIBUIDORA DIGITAL DE LIBROS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43432 , F 39, S 8, H B 396701, I/A 29 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-08
Empresa: DISTRIBUIDORA DIGITAL DE LIBROS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
MRO.COMS.EJE
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43432 , F 35, S 8, H B 396701, I/A 20 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-08
Información de OSPINA PIZANO CARMEN
Mostramos los datos de OSPINA PIZANO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSPINA PIZANO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos