OSORIO RODRIGUEZ JOSE
Informe ejecutivo de OSORIO RODRIGUEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OSORIO RODRIGUEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ON COURT SL | Administrador Solidario | 17/12/2019 | |
CLUB DEPORTIVO ELITE PADEL 2014 SL | Administrador Solidario | 26/08/2014 | |
OSORIO CONSTRUCCIONES MECANICAS SL | Socio Unico | 25/07/2014 | |
OSORIO CONSTRUCCIONES MECANICAS SL | Administrador Unico | 25/07/2014 | |
CLUB DEPORTIVO ELITE PADDEL 2014 SL | Socio Unico | 14/05/2013 |
VINCULACIONES DE OSORIO RODRIGUEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSORIO RODRIGUEZ JOSE
Empresa: INGEPRECIS SL
Liquidador
- Osorio Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 60, S 8, H AB 23942, I/A 2 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-02
Empresa: INGEPRECIS SL
Administrador Unico
- Osorio Rodriguez Jose
Liquidador
- Osorio Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 60, S 8, H AB 23942, I/A 2 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-02
Empresa: TEMECA SL
Liquidador
- Osorio Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623, L 387, F 200, S 8, H AB 1366, I/A 5 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-02
Empresa: TEMECA SL
Administrador Unico
- Osorio Rodriguez Jose
Liquidador
- Osorio Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 623, L 387, F 200, S 8, H AB 1366, I/A 5 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-02
Empresa: ON COURT SL
Administrador Solidario
- Osorio Rodriguez Jose
- Tapia Rubio Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 22, S 8, H AL 45608, I/A 3 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-04
Empresa: CLUB DEPORTIVO ELITE PADEL 2014 SL
Administrador Solidario
- Lozano Perez Jon
- Osorio Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 49, S 8, H AL 41305, I/A 2 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-04
Empresa: OSORIO CONSTRUCCIONES MECANICAS SL
Administrador Unico
- Osorio Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876, L 640, F 58, S 8, H AB 11270, I/A 7 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-02
Empresa: OSORIO CONSTRUCCIONES MECANICAS SL
Administrador Solidario
- Martinez Ortiz Miguel
- Osorio Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876, L 640, F 58, S 8, H AB 11270, I/A 7 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-02
Empresa: OSORIO CONSTRUCCIONES MECANICAS SL
Socio Único
- Osorio Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 876, L 640, F 58, S 8, H AB 11270, I/A 7 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-02
Empresa: INGEPRECIS SL
Administrador Unico
- Osorio Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941, L 705, F 59, S 8, H AB 23942, I/A 1 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-02
VER MAS ACTOS
Información de OSORIO RODRIGUEZ JOSE
Mostramos los datos de OSORIO RODRIGUEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSORIO RODRIGUEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos