OSES SERDA LUIS
Informe ejecutivo de OSES SERDA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 8
VINCULACIONES DE OSES SERDA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSES SERDA LUIS
Empresa: LES GOULAFFRES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37477 , F 140, S 8, H B 300449, I/A 1 N (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-08
Empresa: HOLDOA SL
Apoderado Solidario
- Oses Serda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 78, S 8, H B 49678, I/A 20 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Empresa: HOLDOA SL
Administrador Unico
- Oses Serda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 77, S 8, H B 49678, I/A 19 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-08
Empresa: ATENCO XXI SL
Administrador Unico
- Oses Serda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33300 , F 74, S 8, H B 228995, I/A 6 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: IONA 40 BIS SL
Administrador Unico
- Oses Serda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33201 , F 18, S 8, H B 224076, I/A 6 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: IONA 40 SL
Administrador Unico
- Oses Serda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33201 , F 6, S 8, H B 224074, I/A 4 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: HOLDOA SL
Administrador Unico
- Oses Serda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 73, S 8, H B 49678, I/A 17 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: HOLDOA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Oses Serda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37603 , F 73, S 8, H B 49678, I/A 17 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: IONA 40 SL
Administrador Unico
- Oses Serda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33201 , F 5, S 8, H B 224074, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: IONA 40 BIS SL
Administrador Unico
- Oses Serda Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33201 , F 18, S 8, H B 224076, I/A 5 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-08
VER MAS ACTOS
Información de OSES SERDA LUIS
Mostramos los datos de OSES SERDA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSES SERDA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos