OSCAR MOGENA FERNANDEZ
Informe ejecutivo de OSCAR MOGENA FERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OSCAR MOGENA FERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POMPAS FUNEBRES DE TENERIFE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2024 |
VINCULACIONES DE OSCAR MOGENA FERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSCAR MOGENA FERNANDEZ
Empresa: POMPAS FUNEBRES DE TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Oscar Mogena Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 12508, I/A 35 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-38
Empresa: ISABELO ALVAREZ MAYORGA SA
Consejero
- Oscar Mogena Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170, L 128, F 132, S 8, H AV 3428, I/A 35 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-05
Empresa: ISABELO ALVAREZ MAYORGA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- ALBIA GESTION DE SERVICIOS SL
- Cristina De Gregorio Rodriguez
- FUNESPAÑA DOS SL
- Oscar Mogena Fernandez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170, L 128, F 131, S 8, H AV 3428, I/A 33 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-05
Empresa: ISABELO ALVAREZ MAYORGA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alberto Ortiz Jover
- ALBIA GESTION DE SERVICIOS SL
- Cristina De Gregorio Rodriguez
- Oscar Mogena Fernandez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170, L 128, F 131, S 8, H AV 3428, I/A 33 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-05
Empresa: ISABELO ALVAREZ MAYORGA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170, L 128, F 130, S 8, H AV 3428, I/A 30 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-05
Información de OSCAR MOGENA FERNANDEZ
Mostramos los datos de OSCAR MOGENA FERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSCAR MOGENA FERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos