OSABA HERRARTE BLAS ANTONIO
Informe ejecutivo de OSABA HERRARTE BLAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OSABA HERRARTE BLAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO OSABA URK SL | Consejero | 26/06/2015 | 26/06/2017 |
OSABA ELECTRICIDAD SA | Consejero | 05/05/2014 | 26/06/2017 |
OSABA ELECTRICIDAD SA | Presidente | 11/08/2009 | 05/05/2014 |
OSABA ELECTRICIDAD SA | Consejero | 11/08/2009 | 05/05/2014 |
VINCULACIONES DE OSABA HERRARTE BLAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSABA HERRARTE BLAS ANTONIO
Empresa: GRUPO OSABA URK SL
Consejero
- Arenas Garcia Maria Concepcion Teresa
- Munilla Saenz Jesus Angel
- Osaba Arenas Blas Jose
- Osaba Arenas Juan Antonio
- Osaba Herrarte Blas Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 202, S 8, H LO 4467, I/A 14 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-26
Empresa: OSABA ELECTRICIDAD SA
Consejero
- Munilla Saenz Jesus Angel
- Osaba Arenas Blas Jose
- Osaba Arenas Juan Antonio
- Osaba Herrarte Blas Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 156, S 8, H LO 1695, I/A 35 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-26
Empresa: GRUPO OSABA URK SL
Consejero
- Arenas Garcia Maria Concepcion Teresa
- Munilla Saenz Jesus Angel
- Osaba Arenas Blas Jose
- Osaba Arenas Juan Antonio
- Osaba Herrarte Blas Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 202, S 8, H LO 4467, I/A 13 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-26
Empresa: GRUPO OSABA URK SL
Consejero
- Arenas Garcia Maria Concepcion Teresa
- Osaba Arenas Blas Jose
- Osaba Arenas Juan Antonio
- Osaba Herrarte Blas Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 202, S 8, H LO 4467, I/A 13 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-26
Empresa: OSABA ELECTRICIDAD SA
Consejero
- Munilla Saenz Jesus Angel
- Osaba Arenas Blas Jose
- Osaba Arenas Juan Antonio
- Osaba Herrarte Blas Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 155, S 8, H LO 1695, I/A 33 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-26
Empresa: OSABA ELECTRICIDAD SA
Consejero
- Osaba Arenas Blas Jose
- Osaba Arenas Juan Antonio
- Osaba Herrarte Blas Antonio
Presidente
- Osaba Herrarte Blas Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 155, S 8, H LO 1695, I/A 33 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-26
Empresa: OSABA ELECTRICIDAD SA
Consejero
- Osaba Arenas Blas Jose
- Osaba Arenas Juan Antonio
- Osaba Herrarte Blas Antonio
Presidente
- Osaba Herrarte Blas Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 155, S 8, H LO 1695, I/A 29 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-26
Información de OSABA HERRARTE BLAS ANTONIO
Mostramos los datos de OSABA HERRARTE BLAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSABA HERRARTE BLAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos