OSA DE LA LLAVE LLORENC
Informe ejecutivo de OSA DE LA LLAVE LLORENC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OSA DE LA LLAVE LLORENC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECTIME COMUNICACION SL | Socio Unico | 06/02/2018 | |
RECTIME COMUNICACION SL | Administrador Unico | 06/02/2018 | |
RECTIMEPRO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL | Administrador Unico | 26/09/2014 |
VINCULACIONES DE OSA DE LA LLAVE LLORENC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSA DE LA LLAVE LLORENC
Empresa: NICE FLAT SL
Liquidador
- Osa De La Llave Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 20, S 8, H B 531019, I/A 2 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Empresa: NICE FLAT SL
Administrador Unico
- Osa De La Llave Llorenc
Liquidador
- Osa De La Llave Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 20, S 8, H B 531019, I/A 2 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Empresa: NICE FLAT SL
Administrador Unico
- Osa De La Llave Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 18, S 8, H B 531019, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Empresa: RECTIME COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Osa De La Llave Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37200 , F 160, S 8, H M 663775, I/A 1 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Empresa: RECTIME COMUNICACION SL
Socio Único
- Osa De La Llave Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37200 , F 160, S 8, H M 663775, I/A 1 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Administrador Unico
- Osa De La Llave Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44479 , F 16, S 8, H B 457284, I/A 1 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-08
Información de OSA DE LA LLAVE LLORENC
Mostramos los datos de OSA DE LA LLAVE LLORENC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSA DE LA LLAVE LLORENC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos