ORZAEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ORZAEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORZAEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NABLAISJA CONSULTORIA E INVESTIGACION SL | Administrador Solidario | 16/08/2018 | |
PRODUCTOS OPPAC SA | Administrador Solidario | 12/06/2013 |
VINCULACIONES DE ORZAEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORZAEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL
Empresa: PRODUCTOS OPPAC SA
Administrador Solidario
- Orzaez Gallego Miguel Angel
- Peñalver Hermida Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 178, S 8, H NA 3150, I/A 25 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-31
Administrador Solidario
- Orzaez Gallego Miguel Angel
- Peñalver Hermida Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 185, S 8, H NA 30805, I/A 3 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-31
Empresa: PRODUCTOS OPPAC SA
Administrador Solidario
- Orzaez Gallego Miguel Angel
- Peñalver Hermida Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 178, S 8, H NA 3150, I/A 23 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-31
Empresa: PRODUCTOS OPPAC SA
Administrador Solidario
- Orzaez Gallego Miguel Angel
- Peñalver Hermida Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 153 , F 178, S 8, H NA 3150, I/A 22 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-31
Información de ORZAEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ORZAEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORZAEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos