ORTUZAR BARRENECHEA UNAI
Informe ejecutivo de ORTUZAR BARRENECHEA UNAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTUZAR BARRENECHEA UNAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOOLEES 2022 SL | Apoderado | 04/10/2022 | |
GOOLEES 2022 SL | Socio Unico | 30/09/2022 | |
BUSCANDO EQUIPO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL | Socio Unico | 13/02/2015 | |
BUSCANDO EQUIPO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL | Administrador Unico | 13/02/2015 |
VINCULACIONES DE ORTUZAR BARRENECHEA UNAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTUZAR BARRENECHEA UNAI
Empresa: GOOLEES 2022 SL
Apoderado
- Ortuzar Barrenechea Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6122 , F 89, S 8, H BI 79362, I/A 2 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-48
Empresa: GOOLEES 2022 SL
Socio Único
- Ortuzar Barrenechea Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6122 , F 88, S 8, H BI 79362, I/A 1 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-48
Administrador Unico
- Ortuzar Barrenechea Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518 , F 207, S 8, H BI 65695, I/A 1 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Socio Único
- Ortuzar Barrenechea Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5518 , F 207, S 8, H BI 65695, I/A 1 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-48
Empresa: ORION SERVICIOS AUDIOVISUALES SL
Administrador Solidario
- Ortuzar Barrenechea Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 8, S 8, H BI 24285, I/A 3 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-48
Información de ORTUZAR BARRENECHEA UNAI
Mostramos los datos de ORTUZAR BARRENECHEA UNAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTUZAR BARRENECHEA UNAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos