ORTUÑO VILAR SANCHO GONZALO ENRIQUE
Informe ejecutivo de ORTUÑO VILAR SANCHO GONZALO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTUÑO VILAR SANCHO GONZALO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCCIONES FALCO FILMS SA | Administrador Unico | 09/02/2009 |
VINCULACIONES DE ORTUÑO VILAR SANCHO GONZALO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTUÑO VILAR SANCHO GONZALO ENRIQUE
Empresa: PRODUCCIONES FALCO FILMS SA
Administrador Unico
- Ortuño Vilar Sancho Gonzalo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17110 , F 31, S 8, H M 293026, I/A 6 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-28
Empresa: PRODUCCIONES FALCO FILMS SA
Administrador Unico
- Ortuño Vilar Sancho Gonzalo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17110 , F 31, S 8, H M 293026, I/A 5 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Empresa: XATC 2040 SL
Administrador Unico
- Ortuño Vilar Sancho Gonzalo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13835 , F 173, S 8, H M 226261, I/A 5 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Empresa: A&B GOLF MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Ortuño Vilar Sancho Gonzalo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15192 , F 93, S 8, H M 254188, I/A 11 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-28
Empresa: XATC 2040 SL
Administrador Unico
- Ortuño Vilar Sancho Gonzalo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13835 , F 172, S 8, H M 226261, I/A 4 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: A&B GOLF MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Ortuño Vilar Sancho Gonzalo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15192 , F 93, S 8, H M 254188, I/A 10 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-28
Empresa: PRODUCCIONES FALCO FILMS SA
Administrador Unico
- Ortuño Vilar Sancho Gonzalo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17110 , F 30, S 8, H M 293026, I/A 3 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
Empresa: PRODUCCIONES FALCO FILMS SA
Administrador Unico
- Ortuño Vilar Sancho Gonzalo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17110 , F 29, S 8, H M 293026, I/A 2 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28
Información de ORTUÑO VILAR SANCHO GONZALO ENRIQUE
Mostramos los datos de ORTUÑO VILAR SANCHO GONZALO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTUÑO VILAR SANCHO GONZALO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos