ORTUÑO RIBES ROSARIO
Informe ejecutivo de ORTUÑO RIBES ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTUÑO RIBES ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES RESTREPO ACEVEDO SL | Socio Unico | 05/08/2020 | |
INVERSIONES RESTREPO ACEVEDO SL | Administrador Unico | 18/04/2019 |
VINCULACIONES DE ORTUÑO RIBES ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTUÑO RIBES ROSARIO
Empresa: INVERSIONES RESTREPO ACEVEDO SL
Nuevo Socio Único
- Ortuño Ribes Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4100 , F 105, S 8, H A 158678, I/A 6 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-03
Empresa: INVERSIONES RESTREPO ACEVEDO SL
Administrador Unico
- Ortuño Ribes Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4100 , F 105, S 8, H A 158678, I/A 5 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-03
Empresa: INVERSIONES RESTREPO ACEVEDO SL
Administrador Solidario
- Ortuño Ribes Rosario
- Restrepo Acevedo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4100 , F 105, S 8, H A 158678, I/A 5 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-03
Empresa: INVERSIONES RESTREPO ACEVEDO SL
Administrador Solidario
- Ortuño Ribes Rosario
- Restrepo Acevedo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4100 , F 104, S 8, H A 158678, I/A 4 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-03
Información de ORTUÑO RIBES ROSARIO
Mostramos los datos de ORTUÑO RIBES ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTUÑO RIBES ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos