ORTUETA AGUIRRE BLANCA MARIA
Informe ejecutivo de ORTUETA AGUIRRE BLANCA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTUETA AGUIRRE BLANCA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE ENVASES TUBOS Y ESTUCHES SL | Consejero | 28/08/2013 | 28/12/2018 |
LASTAOLA 2006 SL | Consejero | 19/02/2014 | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE ORTUETA AGUIRRE BLANCA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTUETA AGUIRRE BLANCA MARIA
Consejero
- Garicano Martinez Juan Ignacio
- GHIA CONSULTING SL
- Ibarbia Fernandez Jose-manuel
- IGELDO NEGOCIOS E INVERSIONES SL
- Ortueta Aguirre Blanca Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 16, S 8, H SS 11092, I/A 42 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: LASTAOLA 2006 SL
Consejero
- Garicano Martinez Juan Ignacio
- Gonzalez Peon Ricardo
- Ibarbia Fernandez Jose-manuel
- IGELDO NEGOCIOS E INVERSIONES SL
- Ortueta Aguirre Blanca Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 15, S 8, H SS 26561, I/A 9 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: LASTAOLA 2006 SL
Consejero
- Ortueta Aguirre Blanca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 14, S 8, H SS 26561, I/A 6 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-20
Consejero
- Ortueta Aguirre Blanca Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2273 , F 14, S 8, H SS 11092, I/A 37 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-20
Información de ORTUETA AGUIRRE BLANCA MARIA
Mostramos los datos de ORTUETA AGUIRRE BLANCA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTUETA AGUIRRE BLANCA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos