ORTS SAN JOSE ALFREDO
Informe ejecutivo de ORTS SAN JOSE ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 55
Empresas inactivas: 55
CARGOS DE ORTS SAN JOSE ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO PSIQUIATRICO MONTREAL SL | Apoderado | 11/12/2019 | |
QUAVITAE RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SL | Apoderado Solidario | 11/07/2018 | |
QUAVITAE BIZI KALITATE SL | Apoderado Solidario | 24/05/2018 | |
SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL | Apoderado | 09/05/2018 | |
SANDO GESTION SOCIAL SL | Apoderado | 25/04/2018 | |
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA | Apoderado Solidario | 23/04/2018 | |
ASISTENCIA INTEGRAL PERSONALIZADA SL | Apoderado Solidario | 23/04/2018 | |
CLINICAS RESIDENCIAS Y SANATORIOS SL | Apoderado Solidario | 23/04/2018 | |
RESIDENCIA DE PUENTE GENIL SL | Apoderado Solidario | 23/04/2018 | |
SAR DOMUS SL | Apoderado Solidario | 04/04/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ORTS SAN JOSE ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTS SAN JOSE ALFREDO
Empresa: BERGE SERVICIOS SIDERURGICOS SL
Apoderado
- Martinez Sanchez Gemma Matilde
- Orts San Jose Alfredo
- Vilallonga Gortazar Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 353025, I/A 33 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: BERGE LOGISTICA SL
Apoderado
- Martinez Sanchez Gema Matilde
- Orts San Jose Alfredo
- Vilallonga Gortazar Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 3851, I/A 77 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: SERVICIOS LOGISTICOS DEL PRAT SL
Apoderado
- Martinez Sanchez Gema Matilde
- Orts San Jose Alfredo
- Vilallonga Gortazar Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 300828, I/A 54 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Apoderado
- Orts San Jose Alfredo
- Vilallonga Gortazar Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 109535, I/A 39 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: OPERADOR INTEGRAL DE VEHICULOS SL
Apoderado
- Martinez Sanchez Gemma Matilde
- Orts San Jose Alfredo
- Vilallonga Gortazar Bosco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 479673, I/A 27 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: BERGE LOGISTICA SL
Apoderado
- Orts San Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32423 , F 106, S 8, H M 3851, I/A 66 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: OPERADOR INTEGRAL DE VEHICULOS SL
Apoderado
- Orts San Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26617 , F 89, S 8, H M 479673, I/A 17 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: BERGE SERVICIOS SIDERURGICOS SL
Apoderado
- Orts San Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20017 , F 214, S 8, H M 353025, I/A 23 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Apoderado
- Orts San Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22575 , F 171, S 8, H M 109535, I/A 31 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: SERVICIOS LOGISTICOS DEL PRAT SL
Apoderado
- Orts San Jose Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17512 , F 217, S 8, H M 300828, I/A 46 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
VER MAS ACTOS
Información de ORTS SAN JOSE ALFREDO
Mostramos los datos de ORTS SAN JOSE ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTS SAN JOSE ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos