ORTS GONZALEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ORTS GONZALEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ORTS GONZALEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIOS BEN SA | Apoderado | 17/06/2009 | |
BENJAC SA | Consejero | 05/06/2009 | |
INVERSIONES WITTY18 SL | Apoderado | 04/05/2009 | |
MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA | Apoderado | 04/05/2009 | |
CAN TURO SA | Apoderado | 04/05/2009 | |
PROMOCIONES Y PROYECTOS MODOLELL SL | Apoderado | 04/05/2009 | |
OPYCE SA | Apoderado | 04/05/2009 | |
CORTIADA SA | Apoderado | 30/04/2009 | |
HIDROELECTRICA DE QUIROS SA | Apoderado | 29/04/2009 | |
COMERCIAL E INDUSTRIAL HILATEXA SA | Apoderado | 28/04/2009 |
VINCULACIONES DE ORTS GONZALEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTS GONZALEZ JOSE LUIS
Empresa: EDIFICIOS BEN SA
Apoderado
- Orts Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34327 , F 117, S 8, H B 76433, I/A 22 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-08
Empresa: BENJAC SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36346 , F 184, S 8, H B 70766, I/A 36 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Empresa: OPYCE SA
Apoderado
- Orts Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36835 , F 78, S 8, H B 76435, I/A 46 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08
Empresa: PROMOCIONES Y PROYECTOS MODOLELL SL
Apoderado
- Orts Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36617 , F 104, S 8, H B 89434, I/A 42 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Empresa: CAN TURO SA
Apoderado
- Orts Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36835 , F 115, S 8, H B 76439, I/A 23 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Empresa: MINICENTRALES HIDROELECTRICAS SA
Apoderado
- Orts Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 68, S 8, H B 85451, I/A 48 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Empresa: BEN PALOU SA
Apoderado
- Orts Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33637 , F 109, S 8, H B 19319, I/A 25 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Empresa: CORTIADA SA
Apoderado
- Orts Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33720 , F 129, S 8, H B 33932, I/A 30 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Empresa: HIDROELECTRICA DE QUIROS SA
Apoderado
- Orts Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 71, S 8, H AS 4961, I/A 44 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-33
Empresa: COMERCIAL E INDUSTRIAL HILATEXA SA
Apoderado
- Orts Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 908 , F 140, S 8, H NA004535, I/A00039 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-31
Información de ORTS GONZALEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de ORTS GONZALEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTS GONZALEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos