ORTIZ VAZQUEZ MANUEL
Informe ejecutivo de ORTIZ VAZQUEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTIZ VAZQUEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RKS GESTION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SL | Administrador Unico | 26/06/2024 | |
L71 SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Administrador Unico | 19/12/2022 | |
BESOLVERS ASESORAMIENTO Y GESTION SL | Administrador Unico | 06/07/2020 | |
NGE ALL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 27/06/2013 |
VINCULACIONES DE ORTIZ VAZQUEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ VAZQUEZ MANUEL
Administrador Unico
- Ortiz Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE144964, I/A 1 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-41
Empresa: L71 SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Administrador Unico
- Ortiz Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7321 , F 202, S 8, H SE137072, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-41
Empresa: SUMATE IMAGEN Y ESTETICA SL
Administrador Unico
- Ortiz Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6594 , F 55, S 8, H SE118878, I/A 2 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-41
Empresa: BESOLVERS ASESORAMIENTO Y GESTION SL
Administrador Unico
- Ortiz Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6599 , F 121, S 8, H SE119006, I/A 2 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-41
Empresa: BESOLVERS ASESORAMIENTO Y GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Ortiz Vazquez Manuel
- Pelaez Ortiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6599 , F 121, S 8, H SE119006, I/A 2 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-41
Empresa: BESOLVERS ASESORAMIENTO Y GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Ortiz Vazquez Manuel
- Pelaez Ortiz Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6599 , F 120, S 8, H SE119006, I/A 1 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-41
Empresa: SUMATE IMAGEN Y ESTETICA SL
Administrador Unico
- Ortiz Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6594 , F 53, S 8, H SE118878, I/A 1 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-41
Administrador Solidario
- Murga Peinado Jose Alberto
- Ortiz Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5026 , F 148, S 8, H SE 81552, I/A 5 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-41
Administrador Solidario
- Murga Peinado Jose Alberto
- Ortiz Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5026 , F 147, S 8, H SE 81552, I/A 4 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-41
Empresa: SEDEMO CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Ortiz Vazquez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5715 , F 80, S 8, H SE 97750, I/A 1 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-41
Información de ORTIZ VAZQUEZ MANUEL
Mostramos los datos de ORTIZ VAZQUEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ VAZQUEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos