ORTIZ TERAN ALVARO
Informe ejecutivo de ORTIZ TERAN ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTIZ TERAN ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE EXTERNO SL | Administrador Unico | 06/03/2023 | |
THM VUT MADRID SL | Administrador Unico | 26/04/2022 |
VINCULACIONES DE ORTIZ TERAN ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ TERAN ALVARO
Empresa: RESTAURANTE EXTERNO SL
Administrador Unico
- Ortiz Teran Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44807 , F 50, S 8, H M 788873, I/A 1 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Empresa: THM VUT MADRID SL
Administrador Unico
- Ortiz Teran Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43123 , F 23, S 8, H M 761996, I/A 1 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Empresa: CONTACLEANING SL
Administrador Unico
- Ortiz Teran Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35504 , F 180, S 8, H M 638163, I/A 1 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: CONTACLEANING SL
Socio Único
- Ortiz Teran Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35504 , F 180, S 8, H M 638163, I/A 1 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Información de ORTIZ TERAN ALVARO
Mostramos los datos de ORTIZ TERAN ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ TERAN ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos