ORTIZ SEIJAS MARIA
Informe ejecutivo de ORTIZ SEIJAS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTIZ SEIJAS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AROZA ABOGADOS SLP | Apoderado | 22/03/2021 | |
AROZA ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 15/09/2020 | |
DESARROLLO VIVIENDA POZUELO OESTE 2 SL | Apoderado | 01/03/2010 |
VINCULACIONES DE ORTIZ SEIJAS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ SEIJAS MARIA
Empresa: AROZA ABOGADOS SLP
Apoderado
- Ortiz Seijas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40895 , F 49, S 8, H M 725464, I/A 3 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Empresa: AROZA ABOGADOS SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40895 , F 47, S 8, H M 725464, I/A 1 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-28
Empresa: BOLADENT GESTION PROFESIONAL SL
Administrador Unico
- Ortiz Seijas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29750 , F 3, S 8, H M 535265, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Administrador Unico
- Ortiz Seijas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29750 , F 1, S 8, H M 535265, I/A 1 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-28
Apoderado
- Ortiz Seijas Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25216 , F 115, S 8, H M 454109, I/A 6 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-28
Información de ORTIZ SEIJAS MARIA
Mostramos los datos de ORTIZ SEIJAS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ SEIJAS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos