ORTIZ PEREZ GREGORIO
Informe ejecutivo de ORTIZ PEREZ GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTIZ PEREZ GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITRORESIN SA | Administrador Unico | 26/10/2017 | 02/12/2021 |
VITRORESIN SA | Administrador Unico | 02/12/2021 | |
VITRORESIN SA | Administrador Unico | 02/06/2010 | 30/11/2016 |
VITRORESIN SA | Administrador Unico | 30/11/2016 | 30/11/2016 |
ORLO FIBRA SA | Administrador Unico | 13/11/2015 | 13/09/2016 |
ORLO FIBRA SA | Administrador Unico | 19/04/2010 | 13/11/2015 |
VINCULACIONES DE ORTIZ PEREZ GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ PEREZ GREGORIO
Empresa: VITRORESIN SA
Administrador Unico
- Ortiz Perez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 42, S 8, H B 57860, I/A 13 N (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-08
Empresa: VITRORESIN SA
Administrador Unico
- Ortiz Perez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 42, S 8, H B 57860, I/A 13 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-08
Empresa: VITRORESIN SA
Administrador Unico
- Ortiz Perez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 41, S 8, H B 57860, I/A 11 N (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
Empresa: VITRORESIN SA
Administrador Unico
- Ortiz Perez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 41, S 8, H B 57860, I/A 12 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
Empresa: ORLO FIBRA SA
Administrador Unico
- Ortiz Perez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 113, S 8, H B 61422, I/A 16 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-08
Empresa: ORLO FIBRA SA
Administrador Unico
- Ortiz Perez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 112, S 8, H B 61422, I/A 14 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Empresa: VITRORESIN SA
Administrador Unico
- Ortiz Perez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 41, S 8, H B 57860, I/A 11 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Empresa: ORLO FIBRA SA
Administrador Unico
- Ortiz Perez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 112, S 8, H B 61422, I/A 13 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Información de ORTIZ PEREZ GREGORIO
Mostramos los datos de ORTIZ PEREZ GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ PEREZ GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos