ORTIZ PALMA ELISA LORENA
Informe ejecutivo de ORTIZ PALMA ELISA LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ORTIZ PALMA ELISA LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEARINN - R&D AIE | Secretario | 22/12/2021 | |
BEARINN - R&D AIE | Consejero | 22/12/2021 | |
LAU LAGUN BEARINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2021 | |
KUTXABANK EMPLEO EPSV | Tesorero | 30/05/2012 |
VINCULACIONES DE ORTIZ PALMA ELISA LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ PALMA ELISA LORENA
Empresa: BEARINN - R&D AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ortiz Palma Elisa Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 44306, I/A 5 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-20
Empresa: BEARINN - R&D AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Irujo Amezaga Pello
- Ortiz Palma Elisa Lorena
- Tamayo Metais Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 175, S 8, H SS 44306, I/A 2 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-20
Empresa: BEARINN - R&D AIE
Consejero
- Irujo Amezaga Pello
- Nogre David Gabriel
- Ortiz Palma Elisa Lorena
- Taton Erwan
Presidente
Secretario
- Ortiz Palma Elisa Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 174, S 8, H SS 44306, I/A 1 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-20
Empresa: LAU LAGUN BEARINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Irujo Amezaga Pello
- Ortiz Palma Elisa Lorena
- Tamayo Metais Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2724 , F 218, S 8, H SS 38032, I/A 25 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-20
Empresa: KUTXABANK EMPLEO EPSV
Miem.J.G.P.V
Sec.J.G.P.V
Vpre.J.G.P.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2605 , F 105, S 8, H SS 35531, I/A 4 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-20
Empresa: HUTTENES A. ILARDUYA SL
Apoderado Mancomunado
- Ortiz Palma Elisa Lorena
- Raths Norbert
- Zorita Leza David
Apoderado
- Ortiz Palma Elisa Lorena
- Ortiz Palma Elisa Lorena
- Ortiz Palma Elisa Lorena
- Raths Norbert
- Raths Norbert
- Zorita Leza David
- Zorita Leza David
- Zorita Leza David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395 , F 125, S 8, H BI 59220, I/A 19 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-48
Empresa: HUTTENES A. ILARDUYA SL
Apoderado
- Ortiz Palma Elisa Lorena
- Zorita Leza David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5395 , F 122, S 8, H BI 59220, I/A 14 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-48
Empresa: CTL-TH PACKAGING SL
Apoderado
- Ortiz Palma Elisa Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 135, S 8, H VI 14059, I/A 15 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-01
Empresa: CTL-TH ENGINEERING SL
Apoderado
- Ortiz Palma Elisa Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 2, S 8, H VI 14060, I/A 14 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-01
Empresa: TUBOPLAST HISPANIA SA
Apoderado
- Ortiz Palma Elisa Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 116, S 8, H VI 2766, I/A 81 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-01
VER MAS ACTOS
Información de ORTIZ PALMA ELISA LORENA
Mostramos los datos de ORTIZ PALMA ELISA LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ PALMA ELISA LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos