ORTIZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ORTIZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTIZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRACAN SERVICIOS Y OBRAS SL | Socio Unico | 11/03/2022 | |
OBRACAN SERVICIOS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 11/03/2022 |
VINCULACIONES DE ORTIZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: OBRACAN SERVICIOS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Ortiz Muñoz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7193 , F 186, S 8, H SE133976, I/A 1 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-41
Empresa: OBRACAN SERVICIOS Y OBRAS SL
Socio Único
- Ortiz Muñoz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7193 , F 186, S 8, H SE133976, I/A 1 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-41
Empresa: ESTABLECIMIENTOS MARTIN GOMEZ SL
Administrador Unico
- Ortiz Muñoz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37736 , F 121, S 8, H M 153929, I/A C (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-28
Empresa: OBRAS E. RAMOS MARCOS SL
Administrador Unico
- Ortiz Muñoz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18399 , F 122, S 8, H M 319222, I/A 3 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-28
Empresa: OBRAS E. RAMOS MARCOS SL
Administrador Unico
- Ortiz Muñoz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18399 , F 121, S 8, H M 319222, I/A 2 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: ESTABLECIMIENTOS MARTIN GOMEZ SL
Administrador Unico
- Ortiz Muñoz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9574 , F 47, S 8, H M 153929, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Información de ORTIZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ORTIZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ MUÑOZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos