ORTIZ MORENO DAVID
Informe ejecutivo de ORTIZ MORENO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTIZ MORENO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCENA DESIGN SL | Apoderado | 02/04/2019 | |
VENTOL GESTION ESPACIOS SL | Apoderado | 27/03/2019 | |
GOMORT LOGISTIC SL | Apoderado | 26/03/2019 | |
PEGASUS GESTION GLOBAL SL | Administrador Mancomunado | 12/03/2019 |
VINCULACIONES DE ORTIZ MORENO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ MORENO DAVID
Empresa: SCENA DESIGN SL
Apoderado
- Ortiz Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 72, S 8, H M 596984, I/A 3 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: SCENA DESIGN SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Alvarez Juan Antonio
- Ortiz Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 71, S 8, H M 596984, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: VENTOL GESTION ESPACIOS SL
Apoderado
- Ortiz Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29549 , F 13, S 8, H M 531770, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
Empresa: GOMORT LOGISTIC SL
Apoderado
- Ortiz Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16148 , F 94, S 8, H M 273630, I/A 5 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
Empresa: GOMORT LOGISTIC SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Alvarez Juan Antonio
- Ortiz Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16148 , F 94, S 8, H M 273630, I/A 4 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
Empresa: VENTOL GESTION ESPACIOS SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Alvarez Juan Antonio
- Ortiz Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29549 , F 13, S 8, H M 531770, I/A 3 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: PEGASUS GESTION GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Alvarez Juan Antonio
- Ortiz Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38561 , F 162, S 8, H M 685795, I/A 1 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Empresa: SCENA DESIGN SL
Administrador Mancomunado
- Gomez Alvarez Juan Antonio
- Ortiz Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33178 , F 69, S 8, H M 596984, I/A 1 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-28
Administrador Mancomunado
- Gomez Alvarez Juan Antonio
- Ortiz Moreno David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29549 , F 10, S 8, H M 531770, I/A 1 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Información de ORTIZ MORENO DAVID
Mostramos los datos de ORTIZ MORENO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ MORENO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos