ORTIZ MOCHALES JOSE MARIA
Informe ejecutivo de ORTIZ MOCHALES JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORTIZ MOCHALES JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCONOR SA | REPR.143 RRM | 02/05/2013 | 06/10/2014 |
PROVATOR SA | Administrador Solidario | 04/06/2012 | 02/10/2014 |
VARIADORES Y TECNICAS MOTRICES SA | Administrador Solidario | 15/12/2009 | |
VARIADORES Y TECNICAS MOTRICES SA | Liquidador | 15/12/2009 | 15/12/2009 |
VINCULACIONES DE ORTIZ MOCHALES JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ MOCHALES JOSE MARIA
Empresa: PROCONOR SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Ortiz Mochales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43754 , F 1, S 8, H B 54456, I/A 25 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Empresa: PROVATOR SA
Administrador Solidario
- Ortiz Mochales Jose Maria
- Ortiz Solis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40051 , F 154, S 8, H B 92503, I/A 13 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-08
Empresa: PROCONOR SA
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Ortiz Mochales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31253 , F 190, S 8, H B 54456, I/A 23 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Empresa: PROVATOR SA
Administrador Solidario
- Ortiz Mochales Jose Maria
- Ortiz Solis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40051 , F 153, S 8, H B 92503, I/A 12 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
Empresa: PROVATOR SA
Administrador Solidario
- Ortiz Mochales Jose Maria
- Ortiz Solis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40051 , F 153, S 8, H B 92503, I/A 12 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
Empresa: VARIADORES Y TECNICAS MOTRICES SA
Liquidador
- Ortiz Mochales Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25665 , F 22, S 8, H B 92449, I/A 11 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Empresa: VARIADORES Y TECNICAS MOTRICES SA
Administrador Solidario
- Ortiz Mochales Jose Maria
- Ortiz Solis Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25665 , F 22, S 8, H B 92449, I/A 11 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-08
Información de ORTIZ MOCHALES JOSE MARIA
Mostramos los datos de ORTIZ MOCHALES JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ MOCHALES JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos