ORTIZ MICHEL FABIOLA
Informe ejecutivo de ORTIZ MICHEL FABIOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTIZ MICHEL FABIOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONDOR BLANCO IMPORT-EXPORT SL | Administrador Unico | 24/09/2021 | |
CONDOR BLANCO IMPORT-EXPORT SL | Socio Unico | 24/09/2021 | |
CONDOR BLANCO IMPORT-EXPORT SL | Apoderado | 31/08/2011 |
VINCULACIONES DE ORTIZ MICHEL FABIOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ MICHEL FABIOLA
Empresa: ONLYSEA 8082 SL
Administrador Unico
- Ortiz Michel Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30015 , F 32, S 8, H M 540189, I/A 4 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Empresa: CONDOR BLANCO IMPORT-EXPORT SL
Administrador Unico
- Ortiz Michel Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27800 , F 85, S 8, H M 501013, I/A 7 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Empresa: CONDOR BLANCO IMPORT-EXPORT SL
Socio Único
- Ortiz Michel Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27800 , F 85, S 8, H M 501013, I/A 7 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Empresa: ONLYSEA 8082 SL
Administrador Unico
- Ortiz Michel Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30015 , F 27, S 8, H M 540189, I/A 1 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Empresa: CONDOR BLANCO IMPORT-EXPORT SL
Apoderado
- Ortiz Michel Fabiola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27800 , F 83, S 8, H M 501013, I/A 2 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
Información de ORTIZ MICHEL FABIOLA
Mostramos los datos de ORTIZ MICHEL FABIOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ MICHEL FABIOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos