ORTIZ MEDINA ANTONIO
Informe ejecutivo de ORTIZ MEDINA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTIZ MEDINA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DABRUORSAL SL | Liquidador | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
DABRUORSAL SL | Administrador Unico | 14/03/2018 | 22/12/2021 |
TECNOLOGIA DE LA HERRAMIENTA DIAMANTADA SL | Administrador Solidario | 06/08/2009 | 25/09/2009 |
VINCULACIONES DE ORTIZ MEDINA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ MEDINA ANTONIO
Empresa: DABRUORSAL SL
Liquidador
- Ortiz Medina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37372 , F 50, S 8, H M 666320, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Empresa: DABRUORSAL SL
Administrador Unico
- Ortiz Medina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37372 , F 50, S 8, H M 666320, I/A 2 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Empresa: DABRUORSAL SL
Administrador Unico
- Ortiz Medina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37372 , F 48, S 8, H M 666320, I/A 1 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Administrador Solidario
- Aguila Caballero Gines
- Morell March Eduard
- Ortiz Medina Antonio
- Tasende Cancela Pablo Angel
- Valiña Lema Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41370 , F 181, S 8, H B 391851, I/A 2 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Administrador Solidario
- Aguila Caballero Gines
- Morell March Eduard
- Ortiz Medina Antonio
- Tasende Cancela Pablo Angel
- Valiña Lema Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41370 , F 178, S 8, H B 391851, I/A 1 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-08
Información de ORTIZ MEDINA ANTONIO
Mostramos los datos de ORTIZ MEDINA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ MEDINA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos