ORTIZ MARTIN IGNACIO
Informe ejecutivo de ORTIZ MARTIN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ORTIZ MARTIN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL HABCITY SL | Socio Unico | 26/09/2023 | |
GLOBAL HABCITY SL | Administrador Unico | 26/09/2023 | |
JHK TRADER SL | Apoderado Mancomunado | 20/06/2013 |
VINCULACIONES DE ORTIZ MARTIN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ MARTIN IGNACIO
Empresa: GLOBAL HABCITY SL
Administrador Unico
- Ortiz Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45727 , F 135, S 8, H M 803876, I/A 1 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: GLOBAL HABCITY SL
Socio Único
- Ortiz Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45727 , F 135, S 8, H M 803876, I/A 1 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: GRUPO ALDOMER SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049 , F 220, S 8, H SE 51536, I/A 27 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-41
Empresa: GRUPO ALDOMER SL
Consejero
- Barrios Garcia Patricio Amadeo
- Ortiz Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049 , F 220, S 8, H SE 51536, I/A 25 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Empresa: XMILE SPAIN SL
Administrador Unico
- Ortiz Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35954 , F 142, S 8, H M 646023, I/A 2 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: JHK TRADER SL
Apoderado
- Ortiz Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17409 , F 187, S 8, H M 298728, I/A 16 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: JITOMATE SL
Administrador Unico
- Ortiz Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23507 , F 5, S 8, H M 421720, I/A 8 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: XMILE SPAIN SL
Administrador Unico
- Ortiz Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35954 , F 140, S 8, H M 646023, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-28
Consejero
- Framis Llopart Jose Maria
- Ortiz Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14372 , F 219, S 8, H M 28896, I/A 29 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28
Empresa: CEMEX ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilera Mendoza Francisco
- Alcazar Garcia Antonio
- Alvarez Pallete Lopez Jose Maria
- Carcedo De Perosanz Rafael
- Carcedo De Perosanz Rafael
- Castillo Navarro Antonio
- Cuesta Trigo Julian Pablo
- De Luis Romero Jose Manuel
- Fernandez Garcia Ismael
- Fernandez Gonzalez Regueral Carlos Felix
- Galan Gil Angel Luis
- Garza Paez Jose Elias
- Gonzalez Ballesteros Victoriano
- Ortiz Martin Ignacio
- Rodriguez Brito Luz Marina
- Ruiz Abad Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 72, S 8, H M 156542, I/A 298 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
VER MAS ACTOS
Información de ORTIZ MARTIN IGNACIO
Mostramos los datos de ORTIZ MARTIN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ MARTIN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos