ORTIZ LOPEZ MARIA
Informe ejecutivo de ORTIZ LOPEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTIZ LOPEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS SA | Apoderado | 05/05/2020 | 02/03/2022 |
DINTEL PROYECTOS INDUSTRIALES SL | Socio Unico | 05/11/2010 | 05/10/2011 |
DINTEL PROYECTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 05/11/2010 | 05/10/2011 |
VINCULACIONES DE ORTIZ LOPEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ LOPEZ MARIA
Empresa: GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado
- Ortiz Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 223, S 8, H CO 818, I/A 73 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-14
Empresa: GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado
- Ortiz Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 221, S 8, H CO 818, I/A 63 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-91-14
Empresa: DINTEL PROYECTOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Ortiz Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4814, L 3722, F 139, S 8, H MA106979, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-29
Empresa: DINTEL PROYECTOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- Ortiz Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4814, L 3722, F 139, S 8, H MA106979, I/A 1 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Empresa: DINTEL PROYECTOS INDUSTRIALES SL
Socio Único
- Ortiz Lopez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4814, L 3722, F 139, S 8, H MA106979, I/A 1 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Información de ORTIZ LOPEZ MARIA
Mostramos los datos de ORTIZ LOPEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ LOPEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos