ORTIZ HERNANDEZ CARLOS
Informe ejecutivo de ORTIZ HERNANDEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORTIZ HERNANDEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATD BIKE HOLIDAYS SL | Administrador Unico | 11/01/2017 |
VINCULACIONES DE ORTIZ HERNANDEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ HERNANDEZ CARLOS
Empresa: ANDALUCIA BIKE TOUR SL
Liquidador Unico
- Ortiz Hernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537 , F 176, S 8, H SE 93438, I/A 5 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-41
Empresa: ANDALUCIA BIKE TOUR SL
Apoderado
- Ortiz Hernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537 , F 176, S 8, H SE 93438, I/A 5 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-41
Empresa: ANDALUCIA BIKE TOUR SL
Administrador Unico
- Ortiz Hernandez Carlos
Liquidador Unico
- Ortiz Hernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537 , F 176, S 8, H SE 93438, I/A 5 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-41
Empresa: ATD BIKE HOLIDAYS SL
Administrador Unico
- Ortiz Hernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6305 , F 151, S 8, H SE112157, I/A 1 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-41
Empresa: SEVILLA BIKETOUR SL
Administrador Mancomunado
- Ortiz Hernandez Carlos
- Vazquez Carmona Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5098 , F 41, S 8, H SE 83074, I/A 2 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-8-41
Empresa: ANDALUCIA BIKE TOUR SL
Administrador Unico
- Ortiz Hernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537 , F 175, S 8, H SE 93438, I/A 4 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-41
Empresa: ANDALUCIA BIKE TOUR SL
Apoderado
- Ortiz Hernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537 , F 174, S 8, H SE 93438, I/A 3 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-41
Empresa: ANDALUCIA BIKE TOUR SL
Administrador Unico
- Ortiz Hernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537 , F 173, S 8, H SE 93438, I/A 2 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41
Empresa: ANDALUCIA BIKE TOUR SL
Administrador Unico
- Ortiz Hernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5537 , F 173, S 8, H SE 93438, I/A 1 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-41
Empresa: ORTIZ GUZMAN GESTION INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Ortiz Hernandez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 43, S 8, H TO 22114, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-45
VER MAS ACTOS
Información de ORTIZ HERNANDEZ CARLOS
Mostramos los datos de ORTIZ HERNANDEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ HERNANDEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos