ORTIZ GONZALEZ LUIS
Informe ejecutivo de ORTIZ GONZALEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORTIZ GONZALEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARMABABY SL | Socio Unico | 05/10/2010 | 28/12/2017 |
FARMABABY SL | Administrador Unico | 05/10/2010 | 28/12/2017 |
SOCIDISA SL | Administrador Unico | 25/10/2012 | 13/12/2017 |
SOCIDISA SL | Socio Unico | 25/10/2012 | 13/12/2017 |
GRUPO NIMO SL | Apoderado | 16/04/2010 |
VINCULACIONES DE ORTIZ GONZALEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ GONZALEZ LUIS
Empresa: FARMABABY SL
Administrador Unico
- Ortiz Gonzalez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 193, S 8, H BA 22593, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-06
Empresa: SOCIDISA SL
Administrador Unico
- Ortiz Gonzalez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 52, S 8, H BA 24341, I/A 2 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-06
Empresa: SOCIDISA SL
Administrador Unico
- Ortiz Gonzalez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 51, S 8, H BA 24341, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-06
Empresa: SOCIDISA SL
Socio Único
- Ortiz Gonzalez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 51, S 8, H BA 24341, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-06
Empresa: FARMABABY SL
Administrador Unico
- Ortiz Gonzalez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 191, S 8, H BA 22593, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-06
Empresa: FARMABABY SL
Socio Único
- Ortiz Gonzalez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 191, S 8, H BA 22593, I/A 1 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-06
Empresa: GRUPO NIMO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 153, S 8, H NA020063, I/A00011 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-31
Información de ORTIZ GONZALEZ LUIS
Mostramos los datos de ORTIZ GONZALEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ GONZALEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos