ORTIZ GALDON PEDRO MANUEL
Informe ejecutivo de ORTIZ GALDON PEDRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTIZ GALDON PEDRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA DE ELECTRICIDAD ECO SL | Administrador Unico | 14/05/2024 | |
GESTORIA DE ELECTRICIDAD ECO SL | Socio Unico | 14/05/2024 | |
ECO GESTIONES ENERGETICAS SL | Socio Unico | 05/02/2019 | |
ECO GESTIONES ENERGETICAS SL | Administrador Unico | 05/02/2019 | |
RESTAURANTES FIT SRL | Socio Unico | 01/03/2018 | |
RESTAURANTES FIT SRL | Administrador Unico | 01/03/2018 | |
ASESORIA ENERGETICA ORTIZ SL | Socio Unico | 27/01/2016 | |
ASESORIA ENERGETICA ORTIZ SL | Administrador Unico | 27/01/2016 |
VINCULACIONES DE ORTIZ GALDON PEDRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ GALDON PEDRO MANUEL
Empresa: GESTORIA DE ELECTRICIDAD ECO SL
Administrador Unico
- Ortiz Galdon Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA181803, I/A 1 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-29
Empresa: GESTORIA DE ELECTRICIDAD ECO SL
Socio Único
- Ortiz Galdon Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA181803, I/A 1 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-29
Empresa: ECO GESTIONES ENERGETICAS SL
Administrador Unico
- Ortiz Galdon Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 197, S 8, H MA149097, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-29
Empresa: ECO GESTIONES ENERGETICAS SL
Socio Único
- Ortiz Galdon Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5807, L 4714, F 197, S 8, H MA149097, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-29
Empresa: RESTAURANTES FIT SRL
Administrador Unico
- Ortiz Galdon Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6506 , F 176, S 8, H SE116745, I/A 1 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-41
Empresa: RESTAURANTES FIT SRL
Socio Único
- Ortiz Galdon Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6506 , F 176, S 8, H SE116745, I/A 1 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-41
Empresa: ASESORIA ENERGETICA ORTIZ SL
Administrador Unico
- Ortiz Galdon Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478, L 4385, F 138, S 8, H MA132132, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-29
Empresa: ASESORIA ENERGETICA ORTIZ SL
Socio Único
- Ortiz Galdon Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478, L 4385, F 138, S 8, H MA132132, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-29
Información de ORTIZ GALDON PEDRO MANUEL
Mostramos los datos de ORTIZ GALDON PEDRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ GALDON PEDRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos