ORTIZ FEIJOO PABLO
Informe ejecutivo de ORTIZ FEIJOO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTIZ FEIJOO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA SANTA POLA PLAYA DE LEVANTE SL | Administrador Unico | 11/09/2023 | |
INMOBILIARIA SANTA POLA PLAYA DE LEVANTE SL | Socio Unico | 11/09/2023 | |
INMOBILIARIA TORREVIEJA PLAYA DEL CURA SL | Socio Unico | 24/08/2020 | |
INMOBILIARIA TORREVIEJA PLAYA DEL CURA SL | Administrador Unico | 24/08/2020 |
VINCULACIONES DE ORTIZ FEIJOO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ FEIJOO PABLO
Administrador Unico
- Ortiz Feijoo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4605 , F 216, S 8, H A 187301, I/A 1 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-03
Socio Único
- Ortiz Feijoo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4605 , F 216, S 8, H A 187301, I/A 1 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-03
Empresa: PLAYA DE LOS LOCOS REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Alvarez Avalos Ezequiel
- Ortiz Feijoo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 100, S 8, H A 180046, I/A 2 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-03
Empresa: PLAYA DE LOS LOCOS REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Alvarez Avalos Ezequiel
- Ortiz Feijoo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476 , F 98, S 8, H A 180046, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-03
Administrador Unico
- Ortiz Feijoo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4313 , F 112, S 8, H A 170905, I/A 1 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-03
Socio Único
- Ortiz Feijoo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4313 , F 112, S 8, H A 170905, I/A 1 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-03
Información de ORTIZ FEIJOO PABLO
Mostramos los datos de ORTIZ FEIJOO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ FEIJOO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos