ORTIZ DIEZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de ORTIZ DIEZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ORTIZ DIEZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ DIEZ SANTIAGO
Empresa: VITRORESIN SA
Administrador Unico
- Ortiz Diez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 42, S 8, H B 57860, I/A 15 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-08
Empresa: VITRORESIN SA
Administrador Unico
- Ortiz Diez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 42, S 8, H B 57860, I/A 14 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-08
Empresa: ORLO FIBRA SA
Administrador Unico
- Ortiz Diez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 113, S 8, H B 61422, I/A 17 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: ORLO FIBRA SA
Administrador Unico
- Ortiz Diez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 113, S 8, H B 61422, I/A 16 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-08
Información de ORTIZ DIEZ SANTIAGO
Mostramos los datos de ORTIZ DIEZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ DIEZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos