ORTIZ DIAZ BETHENCOURT ROCIO
Informe ejecutivo de ORTIZ DIAZ BETHENCOURT ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTIZ DIAZ BETHENCOURT ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO TECNOCREATIVO SL | Consejero | 25/04/2019 |
VINCULACIONES DE ORTIZ DIAZ BETHENCOURT ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ DIAZ BETHENCOURT ROCIO
Empresa: INSTITUTO TECNOCREATIVO SL
Consejero Delegado
- Ortiz Diaz Bethencourt Rocio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39108 , F 9, S 8, H M 694844, I/A 5 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: INSTITUTO TECNOCREATIVO SL
Consejero Delegado
- Ortiz Diaz Bethencourt Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39108 , F 8, S 8, H M 694844, I/A 3 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Empresa: INSTITUTO TECNOCREATIVO SL
Consejero
- Becerril Oriol Alonso Javier
- Goiri Basaldua Isabel
- Ortiz Diaz Bethencourt Rocio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39108 , F 1, S 8, H M 694844, I/A 1 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Información de ORTIZ DIAZ BETHENCOURT ROCIO
Mostramos los datos de ORTIZ DIAZ BETHENCOURT ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ DIAZ BETHENCOURT ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos