ORTIZ CARRASCAL MARCOS
Informe ejecutivo de ORTIZ CARRASCAL MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTIZ CARRASCAL MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2016 | 05/02/2021 |
GESTION DE CENTROS MEDICOS MAPFRE SA | Apoderado | 28/10/2013 | |
GESTION DE CENTROS MEDICOS MAPFRE SA | Apoderado | 08/04/2011 | 01/06/2011 |
VINCULACIONES DE ORTIZ CARRASCAL MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ CARRASCAL MARCOS
Empresa: FUNESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aparicio Ferri Jose Vicente
- Arguedas San Felipe Adrian
- Oraa Grande Jose Miguel
- Ortiz Carrascal Marcos
- Valdivia Gerada Angel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39529 , F 125, S 8, H M 701794, I/A 15 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Empresa: FUNESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 223, S 8, H AL 251, I/A 99 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-04
Empresa: POLICLINICOS SALUD 4 SA
Apoderado
- Ortiz Carrascal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30979 , F 204, S 8, H M 297746, I/A 67 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: POLICLINICOS SALUD 4 SA
Apoderado
- Delgado Lozano Luis Cristobal
- Merinero Martin Jose Manuel
- Ortiz Carrascal Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21684 , F 216, S 8, H M 297746, I/A 49 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-28
Empresa: POLICLINICOS SALUD 4 SA
Apoderado
- Andres Alonso Jose
- Casal Piñeiro Juan Manuel
- Casanova Garcia Raquel
- De Miguel Sanchez Antonio
- Delgado Lozano Luis
- Flores Sanchez Ignacio
- Gomez Piñon Isabel Maria
- Gracia Garrido Pedro
- Merinero Martin Jose Manuel
- Molero Romero Joaquin
- Ortiz Carrascal Marcos
- Parejo Maldonado Francisco-jose
- Pilarces Virgili Maria-rosa
- Santana Gutierrez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21684 , F 214, S 8, H M 297746, I/A 48 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Información de ORTIZ CARRASCAL MARCOS
Mostramos los datos de ORTIZ CARRASCAL MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ CARRASCAL MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos