ORTIZ CAGIGAS GERMAN
Informe ejecutivo de ORTIZ CAGIGAS GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTIZ CAGIGAS GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENCIA DE SEGUROS VALLE CAYON SL | Administrador Unico | 24/04/2014 | 15/01/2024 |
AGENCIA DE SEGUROS VALLE CAYON SL | Administrador Unico | 31/01/2011 | 12/04/2011 |
VINCULACIONES DE ORTIZ CAGIGAS GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ CAGIGAS GERMAN
Empresa: AGENCIA DE SEGUROS VALLE CAYON SL
Administrador Unico
- Ortiz Cagigas German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 71, S 8, H S 22301, I/A 5 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-39
Empresa: AGENCIA DE SEGUROS VALLE CAYON SL
Administrador Unico
- Ortiz Cagigas German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 71, S 8, H S 22301, I/A 4 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-39
Empresa: AGENCIA DE SEGUROS VALLE CAYON SL
Administrador Unico
- Ortiz Cagigas German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 71, S 8, H S 22301, I/A 2 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-39
Empresa: AGENCIA DE SEGUROS VALLE CAYON SL
Administrador Unico
- Ortiz Cagigas German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1004 , F 70, S 8, H S 22301, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-39
Información de ORTIZ CAGIGAS GERMAN
Mostramos los datos de ORTIZ CAGIGAS GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ CAGIGAS GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos