ORTIN GARCIA MARIA CLOTILDE
Informe ejecutivo de ORTIN GARCIA MARIA CLOTILDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTIN GARCIA MARIA CLOTILDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHARLIE PAGUERA SL | Administrador Unico | 06/03/2024 | |
CHARLIE PAGUERA SL | Socio Unico | 06/03/2024 | |
CHARLIE PAGUERA SL | Apoderado | 09/03/2022 |
VINCULACIONES DE ORTIN GARCIA MARIA CLOTILDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIN GARCIA MARIA CLOTILDE
Empresa: CHARLIE PAGUERA SL
Administrador Unico
- Ortin Garcia Maria Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 106, S 8, H PM 83859, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-07
Empresa: CHARLIE PAGUERA SL
Socio Único
- Ortin Garcia Maria Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2937 , F 106, S 8, H PM 83859, I/A 5 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-07
Empresa: BELVER PALMA SL
Apoderado
- Ortin Garcia Maria Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 212, S 8, H PM 71930, I/A 5 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: CHARLIE PAGUERA SL
Apoderado
- Ortin Garcia Maria Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 195, S 8, H PM 83859, I/A 4 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-07
Empresa: BELVER PALMA SL
Apoderado
- Ortin Garcia Maria Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 212, S 8, H PM 71930, I/A 4 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-07
Empresa: BELVER PALMA SL
Administrador Unico
- Ortin Garcia Maria Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 212, S 8, H PM 71930, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-07
Empresa: CHARLIE PAGUERA SL
Administrador Unico
- Ortin Garcia Maria Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 195, S 8, H PM 83859, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-07
Empresa: BELVER PALMA SL
Administrador Unico
- Ortin Garcia Maria Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 46, S 8, H PM 71930, I/A 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-07
Empresa: CHARLIE PAGUERA SL
Administrador Unico
- Ortin Garcia Maria Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 193, S 8, H PM 83859, I/A 1 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-07
Información de ORTIN GARCIA MARIA CLOTILDE
Mostramos los datos de ORTIN GARCIA MARIA CLOTILDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIN GARCIA MARIA CLOTILDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos