ORTESO MORAELCHE FERNANDO
Informe ejecutivo de ORTESO MORAELCHE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTESO MORAELCHE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVES EL MIRADOR SA | Apoderado | 01/04/2016 | |
NAVES EL MIRADOR SA | Presidente | 19/11/2015 | |
NAVES EL MIRADOR SA | Consejero | 19/11/2015 |
VINCULACIONES DE ORTESO MORAELCHE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTESO MORAELCHE FERNANDO
Empresa: NAVES EL MIRADOR SA
Consejero
- Orteso De Travesedo Alicia
- Orteso Moraelche Fernando
- Orteso Travesedo Beatriz
Presidente
- Orteso Moraelche Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 169, S 8, H M 45216, I/A 10 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-28
Empresa: NAVES EL MIRADOR SA
Apoderado
- Orteso Moraelche Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 168, S 8, H M 45216, I/A 9 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Empresa: NAVES EL MIRADOR SA
Consejero
- Orteso De Travesedo Alicia
- Orteso Moraelche Fernando
- Orteso Travesedo Beatriz
Presidente
- Orteso Moraelche Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 165, S 8, H M 45216, I/A 8 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: NAVES EL MIRADOR SA
Administrador Unico
- Orteso Moraelche Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 165, S 8, H M 45216, I/A 8 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: NAVES EL MIRADOR SA
Administrador Unico
- Orteso Moraelche Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29484 , F 165, S 8, H M 45216, I/A 7 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
Información de ORTESO MORAELCHE FERNANDO
Mostramos los datos de ORTESO MORAELCHE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTESO MORAELCHE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos