ORTEGA TUBILLEJA MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de ORTEGA TUBILLEJA MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ORTEGA TUBILLEJA MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
READAPTA SL | Apoderado Solidario | 11/12/2012 |
VINCULACIONES DE ORTEGA TUBILLEJA MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA TUBILLEJA MARIA ROSARIO
Administrador Solidario
- Benito Ruiz Maria Concepcion
- Ortega Tubilleja Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 392, L 183, F 164, S 8, H BU 192, I/A 7 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-09
Empresa: READAPTA SL
Apoderado Solidario
- Camarero Garcia Ricardo
- Camarero Ortega Alfredo
- Ortega Tubilleja Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 638, L 429, F 34, S 8, H BU 14185, I/A 2 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-09
Empresa: AUTOMOCION MULTIMARCA MIRANDA SA
Administrador Unico
- Ortega Tubilleja Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 127, S 8, H BU 14660, I/A 2 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-09
Empresa: IMPAURO SL
Administrador Unico
- Ortega Tubilleja Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 314, L 105, F 31, S 8, H BU 3683, I/A 3 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-09
Empresa: AUTOMOCION MULTIMARCA MIRANDA SA
Administrador Unico
- Ortega Tubilleja Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653, L 444, F 127, S 8, H BU 14660, I/A 1 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-09
Información de ORTEGA TUBILLEJA MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de ORTEGA TUBILLEJA MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA TUBILLEJA MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos