ORTEGA SANTOS CRISTINA
Informe ejecutivo de ORTEGA SANTOS CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTEGA SANTOS CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado | 30/09/2013 | 28/01/2015 |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado Mancomunado | 28/01/2015 | |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado Mancomunado | 30/10/2013 | 04/11/2013 |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA | Apoderado Mancomunado | 25/01/2011 | 04/11/2013 |
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 06/10/2009 | 21/01/2011 |
VINCULACIONES DE ORTEGA SANTOS CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA SANTOS CRISTINA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Baillo De Saro Elena
- Ortega Santos Cristina
Apoderado Solidario
Apoderado
- Caballero Kraus Federico
- Cierco Jimenez De Parga Juan
- Jimenez Hoyos Rafael
- Maiz Carro Lourdes
- Marcos Fernandez Angel Felipe
- Ortega Santos Cristina
- Quiros Cuevas Jose Luis
- Romero Castaño Jose Luis
- Romero Castaño Jose Luis
- Romero Castaño Jose Luis
- Romero Castaño Jose Luis
- Sanchez Prieto Alcazar Javier
- Sansavini Marco
- Turrion Barbado Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 173, S 8, H M 491912, I/A 189 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Baillo De Saro Elena
- Collado Talavera Belinda
- Fariza Batanero Jose Maria
- Gomez Vazquez Aurora Marina
- Maricalva Esteban Agapito
- Maricalva Esteban Agapito
- Marquez Salgado David
- Ortega Santos Cristina
- Pascual Martin Enrique
- Perez Marcos Gema Elisa
- Quintanilla Martinez Luis Miguel
- Sanz Ruiz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 110, S 8, H M 491912, I/A 149 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Casado Beatriz Pilar
- Gomez Vazquez Aurora Marina
- Marquez Salgado David
- Ortega Santos Cristina
- Perez Marcos Gema Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 107, S 8, H M 491912, I/A 144 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
Apoderado
- Ortega Santos Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29439 , F 105, S 8, H M 491912, I/A 141 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28181 , F 218, S 8, H M 491912, I/A 48 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-28
Empresa: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Maricalva Esteban Agapito
- Marquez Salgado David
- Ortega Santos Cristina
- Pascual Martin Enrique
- Quintanilla Martinez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20596 , F 129, S 8, H M 4621, I/A 2438 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-28
Información de ORTEGA SANTOS CRISTINA
Mostramos los datos de ORTEGA SANTOS CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA SANTOS CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos